Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helge Reinck | 29.05.2024 | direktør |
Conrad Ilsch | 30.08.2018 | adm. dir |
Philippe Paul Rene De Backer | 01.07.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Axel Hellriegel | 26.09.2014 | 30.11.2015 | adm. dir |
Gerald Erich Hubert Kalisch | 01.07.2011 | 29.05.2024 | direktør |
Axel Hellriegel | 01.07.2011 | 26.09.2014 | adm. dir |