Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hvidhvask | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Navne | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlegade 7, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tisvilde Bygade 12, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-19 tilføjes Direktion: Felix Hetting (direktør) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-19 fjernes Direktion: Mikael Hans Andranik Hetting (direktør) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tisvilde Bygade 12, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 251, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: Tina.hetting@live.dk (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-07 fjernes Kontaktoplysninger: mh@injecto.eu (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-16 tilføjes Vedtægter: 2020-07-16 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-28 tilføjes Legale ejere: Tina Hetting Holding I ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-02-27 fjernes Legale ejere: TINA HETTING HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-11-30 tilføjes Legale ejere: TINA HETTING HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-11-30 fjernes Legale ejere: ØRESUNDSHØJ MEDICO ApS (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-11-30 fjernes Reelle ejere: Tina Hetting, Mikael Hans Andranik Hetting (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-08-31 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-09-30 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-09-19 tilføjes Vedtægter: 2017-09-19 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 251, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2017-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosehøjvej 21, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-09-10)
Den 2017-09-10 tilføjes Kontaktoplysninger: mh@injecto.eu (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2017-08-24 tilføjes Reelle ejere: Tina Hetting, Mikael Hans Andranik Hetting (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2017-08-24 fjernes Legale ejere: ACC AF 2010 A/S (offentliggjort 2017-08-26)
Den 2017-07-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 tilføjes Direktion: Mikael Hans Andranik Hetting (direktør) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2017-07-04 fjernes Direktion: Lars Wexøe (direktør) (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-09-30 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosehøjvej 21, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-09-10)
Den 2013-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølystparken 22, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-07-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SRSR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 tilføjes Direktion: Lars Wexøe (direktør) (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2013-06-26 fjernes Direktion: John Holger Adamsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-07-01)
Den 2013-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-22 tilføjes Direktion: John Holger Adamsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-22 fjernes Direktion: Mikael Hans Andranik Hetting (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, markedsføring og distribution af medicinske redskaber og dermed efter bestyrelsens opfattelse beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 85.263,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Legale ejere: ACC AF 2010 A/S (offentliggjort 2017-08-26)
Den 2012-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Vedtægter: 2012-11-01 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2011-08-22 tilføjes Legale ejere: MAFO ApS (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2011-08-11 tilføjes Legale ejere: ØRESUNDSHØJ MEDICO ApS, ASYRINGE LIMITED (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2011-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølystparken 22, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2011-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosehøjvej 19, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosehøjvej 19, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-03 tilføjes Direktion: Mikael Hans Andranik Hetting (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 tilføjes Navne: INJECT ApS (offentliggjort 2011-08-11)
Den 2011-08-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2011-08-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2011-08-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SRSR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 tilføjes Stiftere: ØRESUNDSHØJ HOLDING ApS, Helle Birgitte Adamsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-08-11)
Den 2011-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)