Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Vedtægter | xbrl | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Direktion | ||||
Legale ejere | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-15 fjernes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-15 tilføjes Vedtægter: 2023-12-15 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-06-30 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-12-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-12-01 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-12-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-11-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2013-11-30 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-11-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-11-30 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 1., 1100 København K (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 2., 1100 København K (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-03 tilføjes Reelle ejere: Thomas Færch (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2014-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 2., 1100 København K (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2014-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 2., 1100 København K (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-11-30 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2012-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 2., 1100 København K (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2012-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Stationsvej 15, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 tilføjes Navne: KSG ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2012-06-20)
Den 2012-06-19 fjernes Navne: KSG ApS (offentliggjort 2011-08-11)
Den 2012-06-20 tilføjes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2012-06-20 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 tilføjes Vedtægter: 2012-06-20 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2012-06-13 tilføjes Direktion: Thomas Færch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-13 fjernes Direktion: Mogens Tveskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-12 tilføjes Legale ejere: CTF HOLDING 2 ApS (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2012-06-12 tilføjes Reelle ejere: Anders Refvik Tindbæk (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2011-11-28 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 fjernes Revisor: SCHYBERG LYKKE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Stationsvej 15, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-11 tilføjes Direktion: Mogens Tveskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2011-08-12)
Den 2011-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 tilføjes Navne: KSG ApS (offentliggjort 2011-08-11)
Den 2011-08-11 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2011-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2011-08-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-08-11 tilføjes Revisor: SCHYBERG LYKKE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 tilføjes Stiftere: MT2 2010 ApS, LT2 2010 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-08-11)
Den 2011-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)