Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-08-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Andrimner Dansk Avl A/S. (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2020-01-01 tilføjes Bestyrelse: Flemming Sørensen (formand) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-12-01 tilføjes Navne: Andrimner ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-01 tilføjes Vedtægter: 2019-12-01 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-30 fjernes Navne: BOSKOV ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jeronimusvej 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jeronimusvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Jeronimusvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: soren@hertel.dk (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2011-08-05 tilføjes Direktion: Søren Hertel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2011-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Legale ejere: Søren Hertel (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2011-08-05 tilføjes Navne: BOSKOV ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2011-08-05 tilføjes Reelle ejere: Søren Hertel (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2011-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-08-05 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Stiftere: Søren Hertel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Vedtægter: 2011-08-05 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2011-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-08-05)
Den 2011-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)