Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-08-10 fjernes Navne: ÅGERUP CEMENTSTØBERI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågerupvej 35, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-03 fjernes Revisor: Nordrevision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 fjernes Direktion: Poul Erik Refsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågerupvej 35, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-30 tilføjes Direktion: Poul Erik Refsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive cementstøberi og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-30 tilføjes Navne: ÅGERUP CEMENTSTØBERI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-30 tilføjes Revisor: Nordrevision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-30 tilføjes Vedtægter: 1974-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)