Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Reelle ejere | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-08-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FITYOURFOOD.DK ApS. (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-11 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-21 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-21 fjernes Revisor: MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 tilføjes Reelle ejere: Irene Pia Pasby-Christensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2011-07-30 tilføjes Direktion: Irene Pia Pasby-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-30 tilføjes Revisor: MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kringlevej 13, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning, handel samt investering i værdipapirer, herunder datterselskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-08-03)
Den 2011-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-29 tilføjes Legale ejere: Irene Pia Pasby-Christensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2011-07-29 tilføjes Navne: FITYOURFOOD.DK HOLDING ApS (offentliggjort 2011-08-02)
Den 2011-07-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-29 tilføjes Stiftere: Johan Løager Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-29 tilføjes Vedtægter: 2011-07-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-08-02)
Den 2011-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)