Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Revisor | Direktion | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-21 tilføjes Reelle ejere: Britt Nielsen, Per Kenneth Nielsen (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-06-20 fjernes Reelle ejere: Britt Nielsen (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2022-12-27 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-23 tilføjes Direktion: Jacob Bo Frost Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-04-04 fjernes Direktion: Per Kenneth Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-05 tilføjes Binavne: NL FINANS ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-04 fjernes Binavne: Conmas ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Navne: CONMAS ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-04 fjernes Navne: NL FINANS ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Vedtægter: 2019-03-05 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-23 tilføjes Binavne: Conmas ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Reelle ejere: Britt Nielsen (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2012-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørskovvej 179, 9800 Hjørring (offentliggjort 2012-06-20)
Den 2012-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikshavnsvej 315, 9800 Hjørring (offentliggjort 2012-06-18)
Den 2012-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikshavnsvej 315, 9800 Hjørring (offentliggjort 2012-06-18)
Den 2012-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 12, 9800 Hjørring (offentliggjort 2012-05-10)
Den 2012-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 12, 9800 Hjørring (offentliggjort 2012-05-10)
Den 2012-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørskovvej 179, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørskovvej 179, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-02 tilføjes Direktion: Per Kenneth Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansieringsvirksomhed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2011-11-10)
Den 2011-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-02 tilføjes Kontaktoplysninger: pn@carast.dk (offentliggjort 2011-11-10)
Den 2011-08-02 tilføjes Legale ejere: Solbjerghovedgaard ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2011-08-02 tilføjes Navne: NL FINANS ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2011-08-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-08-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2011-08-02 tilføjes Stiftere: NL INDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-02 tilføjes Vedtægter: 2011-08-02 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2011-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-08-02)
Den 2011-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)