Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Swane Mourier | 15.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ole Philipsen | 27.04.2015 | formand |
Lars Toft Thomsen | 01.08.2011 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Mourier | 01.08.2011 | 21.05.2020 | bestyrelse |
Kim Krull Jørgensen | 01.08.2011 | 27.04.2015 | formand |