Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Revisor | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kampmannsgade 2, 6., 1604 København V (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kampmannsgade 2, 1., 1604 København V (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kampmannsgade 2, 1., 1604 København V (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2023-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 26, 4., 1050 København K (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-15 tilføjes Bestyrelse: Nazli Zeynep Onursal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-15 fjernes Bestyrelse: Bruno Michel Amadei (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-01 tilføjes Bestyrelse: Björn Rudolf Überschär (formand) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-01 fjernes Bestyrelse: Jenni Österlund (formand) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-12-19 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-10 tilføjes Bestyrelse: Marie-Christine Marchive (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 fjernes Bestyrelse: Gilles Dougoud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-10 tilføjes Direktion: Marie-Christine Marchive (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 fjernes Direktion: Gilles Dougoud (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-16 tilføjes Bestyrelse: Bruno Michel Amadei (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2018-07-16 fjernes Bestyrelse: Alexis Simon Jacques Rollier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-21 fjernes Legale ejere: Sephora SAS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-22 tilføjes Bestyrelse: Alexis Simon Jacques Rollier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 fjernes Bestyrelse: Aline Burelier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 26, 4., 1050 København K (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rathsacksvej 1, 4. th., 1862 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.002,00 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-22 tilføjes Vedtægter: 2016-04-22 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-07 tilføjes Kontaktoplysninger: infoscandinavia@sephora.dk (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-06 fjernes Kontaktoplysninger: info@sephora.dk (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sephora.dk (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-09-28 fjernes Kontaktoplysninger: hambrosius@sephora.dk (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.001,00 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2015-06-15 tilføjes Vedtægter: 2015-06-15 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-18 tilføjes Bestyrelse: Gilles Dougoud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-17 fjernes Bestyrelse: Christopher de Lapuente (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-26 tilføjes Direktion: Gilles Dougoud (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-26 fjernes Direktion: Olivier Schaeffer (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-30 fjernes Bestyrelse: Olivier Schaeffer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Bestyrelse: Aline Burelier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-01 fjernes Bestyrelse: Patrice Duqennoy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rathsacksvej 1, 4. th., 1862 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2012-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2011-11-23)
Den 2012-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: hambrosius@sephora.dk (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2011-11-24 fjernes Revisor: DELOITTE HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2011-11-23 tilføjes Revisor: DELOITTE HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2011-11-23 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2011-11-23)
Den 2011-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2011-10-31)
Den 2011-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-25 tilføjes Bestyrelse: Patrice Duqennoy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-25 tilføjes Direktion: Olivier Schaeffer (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage køb af varer med det formål at sælge dem videre til slutbrugere (detailsalg); at foretage køb af varer med det formål at sælge dem videre til andre mellemmænd (engrossalg); at deltage i, finansiere, samarbejde og varetage andre selskaber og andre selskabers ledelse; at levere rådgivning og andre ydelser relateret til salg og distribuering af varer; at købe, benytte og/eller sælge immaterielle rettigheder og fast ejendom; at investere i fonde; at stille sikkerhed for koncernforbundne selskaber eller tredjemand; samt at varetage alt hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2011-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 tilføjes Legale ejere: Sephora SAS, Sephora SAS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2011-07-25 tilføjes Navne: SEPHORA DANMARK ApS (offentliggjort 2011-09-19)
Den 2011-07-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-07-25 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 tilføjes Stiftere: Sephora SAS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af ét bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 tilføjes Vedtægter: 2011-07-25 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2011-07-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-09-19)
Den 2011-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)