Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lene Skytte Nielsen | 21.04.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Andreas Paulsen | 15.07.2011 | 21.04.2020 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lene Skytte Nielsen | 21.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Andreas Paulsen | 21.04.2020 | formand |
Johnny Michael Boilesen | 21.04.2020 | næstformand |
Anders Steffensen | 21.04.2020 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daniel Meilstrup Lademann | 06.04.2018 | 15.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Andreas Paulsen | 06.04.2018 | 15.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christoffer Højnicke Andersen | 25.07.2016 | 15.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Michael Boilesen | 25.07.2016 | 15.02.2019 | formand |
Anders Steffensen | 04.03.2016 | 15.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lene Skytte Nielsen | 21.04.2014 | 15.02.2019 | bestyrelse |
René Justesen Jensen | 21.04.2014 | 30.09.2015 | bestyrelse |
Jane Starbæk Boilesen | 15.07.2011 | 15.02.2019 | bestyrelse |
Berit Schiøttz-Christensen | 15.07.2011 | 10.03.2017 | bestyrelse |
Christoffer Højnicke Andersen | 15.07.2011 | 24.07.2016 | formand |
Inge Marie Paulsen | 15.07.2011 | 30.09.2015 | bestyrelse |
Henrik Sørensen | 15.07.2011 | 30.09.2015 | bestyrelse |
Ole Meyer | 15.07.2011 | 21.04.2014 | bestyrelse |
Berit Winsløv | 15.07.2011 | 21.04.2014 | bestyrelse |