Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Altairvej 3, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Siøvænget 12, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Kontaktoplysninger: K.Terp@outlook.dk (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 fjernes Kontaktoplysninger: K.Terp@stofanet.dk (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2013-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: TERP EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-08-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2011-07-29)
Den 2011-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-28 tilføjes Kontaktoplysninger: K.Terp@stofanet.dk (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2011-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siøvænget 12, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2011-07-27 tilføjes Binavne: ØKONOMISK RÅDGIVNING, KURT TERP ApS, M.S.J. INVEST ApS, KURT TERP CONSULTING ApS, K.T. BANKING BROKERING ApS, DADDY IS BACK IN BUSINESS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-27 tilføjes Direktion: Kurt Erik Terp (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning, handel og investering samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-27 tilføjes Legale ejere: Kurt Erik Terp (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2011-07-27 tilføjes Navne: TERP VIRKSOMHEDSRAADGIVNING ApS (offentliggjort 2011-07-28)
Den 2011-07-27 tilføjes Reelle ejere: Kurt Erik Terp (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2011-07-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-27 tilføjes Stiftere: Kurt Erik Terp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-27 tilføjes Vedtægter: 2011-07-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-28)
Den 2011-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)