Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 38, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Direktion: Søren Aamand (adm. dir) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-20 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Kontaktoplysninger: info@bargruppen.dk (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Legale ejere: SØREN AAMAND HOLDING ApS (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Navne: BARGRUPPEN ApS (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Stiftere: SØREN AAMAND HOLDING ApS, MARIUS KLAUSEN ApS, BRIAN KYED ApS (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere mobile barløsninger til fester og andre arrangementer samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2014-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2014-12-21 tilføjes Vedtægter: 2014-12-21 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2014-12-21 fjernes Bestyrelse: Marius Juhl Klausen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-21 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Legale ejere: SØREN AAMAND HOLDING ApS (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 38, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2013-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 3, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2012-11-07)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 3, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2012-11-07)
Den 2012-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Graven 16, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Graven 16, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-20 tilføjes Bestyrelse: Marius Juhl Klausen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 tilføjes Direktion: Søren Aamand (adm. dir) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-20 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-07-20 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-07-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bargruppen.dk (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-07-20 tilføjes Navne: BARGRUPPEN ApS (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-07-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-07-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-07-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-07-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 tilføjes Stiftere: SØREN AAMAND HOLDING ApS, MARIUS KLAUSEN ApS, BRIAN KYED ApS (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)