Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Vikke | 01.11.2023 | adm. dir |
Lars Ulrik Thastum | 01.11.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Ulrik Thastum | 15.07.2011 | 31.10.2023 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik Diness Ove | 01.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Borre Hansen | 15.07.2011 | bestyrelsesmedlem |
Lars Ulrik Thastum | 15.07.2011 | bestyrelsesmedlem |
Patrick Borre Hansen | 15.07.2011 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Blauenfeldt | 25.09.2017 | 31.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Normann | 01.03.2013 | 31.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Fischer-Nielsen | 01.03.2013 | 12.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Erik Balck Sørensen | 15.07.2011 | 11.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mark Villadsen Pellegrini | 15.07.2011 | 01.03.2013 | bestyrelsesmedlem |