Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Kaatsu Danmark ApS. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-03-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-02-26 (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-13 tilføjes Direktion: Michael Schewitsch (direktør) (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-02-13 tilføjes Vedtægter: 2019-02-13 (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-01-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 fjernes Direktion: Michael Schewitsch (direktion) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 47, 5., 1610 København V (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldhøj Alle 4, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2012-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldhøj Alle 4, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2012-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Aldersrogade 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2012-01-10)
Den 2012-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aldersrogade 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2012-01-10)
Den 2012-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Landskronagade 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-01 tilføjes Hovedbranche: Organisering af kongresser, messer og udstillinger (offentliggjort 2012-01-16)
Den 2011-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landskronagade 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-20 tilføjes Direktion: Michael Schewitsch (direktion) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2011-07-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 tilføjes Legale ejere: Bo Jacobsen (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2011-07-20 tilføjes Navne: ORION INVEST ApS (offentliggjort 2011-07-20)
Den 2011-07-20 tilføjes Reelle ejere: Bo Jacobsen (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2011-07-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 tilføjes Stiftere: Christian Janus Erdmann Fürst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2011-07-20 tilføjes Vedtægter: 2011-07-20 (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2011-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-20)
Den 2011-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)