Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Alfred Christensens Vej 3, 2850 Nærum (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-19 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-05 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-05 fjernes Legale ejere: Peter Anders Bruun Lunding (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-05 fjernes Navne: BRUUN LUNDING ApS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-05 fjernes Stiftere: Peter Anders Bruun Lunding (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-04-10 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-05-10 Statstidende Dekret
Den 2019-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-11)
Den 2019-02-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-05-11)
Den 2019-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-11)
Den 2019-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 fjernes Bestyrelse: Peter Anders Bruun Lunding (formand) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 fjernes Direktion: Peter Anders Bruun Lunding (adm. dir) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alfred Christensens Vej 3, 2850 Nærum (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Alfred Christensens Vej 3, 2850 Nærum (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2014-12-19 tilføjes Vedtægter: 2014-12-19 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alfred Christensens Vej 3, 2850 Nærum (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2013-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 3. 316., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 3. 316., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2011-07-19 tilføjes Bestyrelse: Peter Anders Bruun Lunding (formand) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2011-07-19 tilføjes Direktion: Peter Anders Bruun Lunding (adm. dir) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2011-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2011-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-19 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2011-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2011-07-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2011-07-19 tilføjes Legale ejere: Peter Anders Bruun Lunding (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2011-07-19 tilføjes Navne: BRUUN LUNDING ApS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2011-07-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2011-07-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2011-07-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2011-07-19 tilføjes Stiftere: Peter Anders Bruun Lunding (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2011-07-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2011-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)