Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krohaven 16, 4140 Borup (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Krohaven 136, 4140 Borup (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krohaven 136, 4140 Borup (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2020-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Krohaven 136, 4140 Borup (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Nordisk Fliseagentur ApS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: Hans-Erik Bertelsen (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Susan Sommer (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-01 fjernes Reelle ejere: Hans-Erik Bertelsen (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-11 tilføjes Legale ejere: Hans-Erik Bertelsen (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-11 fjernes Legale ejere: Anders Storm Bertelsen (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-11 tilføjes Reelle ejere: Hans-Erik Bertelsen (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-11 fjernes Reelle ejere: Anders Storm Bertelsen (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-11 fjernes Direktion: Anders Storm Bertelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krohaven 136, 4140 Borup (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldenæsvej 115, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2020-02-08)
Den 2020-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldenæsvej 115, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2020-02-08)
Den 2020-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lammestrupvej 47, 4140 Borup (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lammestrupvej 47, 4140 Borup (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 119, 4100 Ringsted (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 tilføjes Hjemmeside: granite.dk (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@granite.dk (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 119, 4100 Ringsted (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lammestrupvej 47, 4140 Borup (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-06-03 tilføjes Direktion: Anders Storm Bertelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2019-06-02 fjernes Direktion: Anders Storm Bertelsen (suppleant) (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-02 fjernes Bestyrelse: Anders Storm Bertelsen (suppleant) (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Bestyrelse: Anders Storm Bertelsen (suppleant) (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-23 fjernes Bestyrelse: Anders Storm Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-15 tilføjes Bestyrelse: Anders Storm Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Direktion: Anders Storm Bertelsen (suppleant) (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-30 fjernes Direktion: Hans-Erik Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-15 tilføjes Direktion: Hans-Erik Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-14 fjernes Direktion: Hans-Erik Bertelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-23 tilføjes Vedtægter: 2019-05-23 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-14 tilføjes Vedtægter: 2019-05-14 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-06-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2014-06-03 tilføjes Direktion: Hans-Erik Bertelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-03 fjernes Direktion: Mette Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-18 tilføjes Legale ejere: Anders Storm Bertelsen (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2013-09-18 tilføjes Reelle ejere: Anders Storm Bertelsen (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lammestrupvej 47, 4140 Borup (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-07-18 tilføjes Direktion: Mette Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med Ikke-specialiseret engroshandel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2011-07-22)
Den 2011-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Navne: BERTELSENS BYGGEKERAMIK STUBBERUP ApS (offentliggjort 2011-07-18)
Den 2011-07-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Stiftere: Mette Bertelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2011-07-18 tilføjes Vedtægter: 2011-07-18 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2011-07-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-18)
Den 2011-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)