Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 22, 2500 Valby (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-07 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-19 fjernes Navne: HOVEDSTADENS TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-19 fjernes Stiftere: Jan Tonny Hørby Andersen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-09-20 fjernes Direktion: Prezemyslaw Piotr Kukawski (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 22, 2500 Valby (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bekkersgård Vænge 4, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-22 tilføjes Direktion: Prezemyslaw Piotr Kukawski (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-01-22 fjernes Direktion: Jan Tonny Hørby Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bekkersgård Vænge 4, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-07 tilføjes Direktion: Jan Tonny Hørby Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med byggeri og entreprise samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-07 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-07-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-07-07 tilføjes Navne: HOVEDSTADENS TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-07-07 tilføjes Stiftere: Jan Tonny Hørby Andersen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-07-07 tilføjes Vedtægter: 2011-07-07 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)