Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2011-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BOLIGFORENINGEN AF 18.09.1997 ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-02 tilføjes Legale ejere: VIGEN HOLDING ApS, OKF Consult A/S (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Legale ejere: Jørn Grønnebæk (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-01 fjernes Legale ejere: VIGEN HOLDING ApS, OKF Consult A/S (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Reelle ejere: Jørn Grønnebæk (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-02-28 fjernes Direktion: Jørn Grønnebæk (direktion) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnepromenade 5, 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnepromenade 5, 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2012-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnepromenade 5, 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnepromenade 5, 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-15 tilføjes Direktion: Jørn Grønnebæk (direktion) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2011-07-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Boligforeningen af 18.09.1997 ApS og anden holdingvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2011-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 tilføjes Legale ejere: VIGEN HOLDING ApS, OKF Consult A/S, Jørn Grønnebæk (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2011-07-15 tilføjes Navne: GFH HOLDING ApS (offentliggjort 2011-07-15)
Den 2011-07-15 tilføjes Reelle ejere: Jørn Grønnebæk, Søren Hansen, Ole Klitgård Friis (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2011-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-07-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 tilføjes Stiftere: OKF Consult A/S, BOLIGSELSKABET VIGEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af direktionen i forening eller af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 tilføjes Vedtægter: 2011-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-15)
Den 2011-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)