Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Sloth Jensen | 30.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kristian Andersen | 16.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Munk Jensen | 16.12.2022 | næstformand |
Susanne Olander | 03.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Odder Jensen | 03.11.2022 | formand |
Benny Jensen Bak | 21.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Thøge Munk Jensen | 20.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Thomsen | 20.06.2011 | suppleant |
Poul Krabbe Iversen | 20.06.2011 | suppleant |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Nysted | 20.03.2021 | 30.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Odder Jensen | 20.03.2021 | 02.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Munk Jensen | 01.10.2020 | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Munk Andersen | 01.10.2020 | 03.11.2022 | formand |
Knud Jessen | 29.05.2018 | 20.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Munk Andersen | 01.01.2018 | 30.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mette Nysted | 31.08.2017 | 29.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Allan Tinggaard Thomsen | 06.06.2016 | 20.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Arnold Neesgaard Larsen | 13.02.2014 | 01.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ole Jensen | 20.06.2011 | 16.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Munk Jensen | 20.06.2011 | 30.09.2020 | formand |
Søren Odder Jensen | 20.06.2011 | 31.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Knud Funch | 20.06.2011 | 06.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Allan Munk | 20.06.2011 | 21.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Munk Andersen | 20.06.2011 | 13.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Arnold Neesgaard Larsen | 20.06.2011 | 13.02.2014 | suppleant |