Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Bestyrelse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Direktion | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irisvej 20, 8260 Viby J (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Balticagade 10, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-12 tilføjes Bestyrelse: Joan Josep Alvarez Moran (formand) (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 tilføjes Vedtægter: 2024-03-12 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 868.909,00 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-17 tilføjes Vedtægter: 2024-01-17 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-12-20 tilføjes Legale ejere: Hannun S.A., JORLET & KJÆR ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-12-20 fjernes Legale ejere: Frederiksminde ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-12-19 fjernes Legale ejere: JORLET & KJÆR ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-12-20 tilføjes Reelle ejere: Klaus Jorlet Kjær (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-12-20 fjernes Reelle ejere: Søren Andersen (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-12-19 fjernes Reelle ejere: Klaus Jorlet Kjær (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balticagade 10, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2022-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Balticagade 10, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balticagade 10, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Irisvej 20, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 tilføjes Legale ejere: JORLET & KJÆR ApS, Frederiksminde ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Reelle ejere: Klaus Jorlet Kjær, Søren Andersen (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-08-31 fjernes Legale ejere: JORLET & KJÆR ApS (offentliggjort 2020-11-15)
Den 2020-08-31 fjernes Reelle ejere: Klaus Jorlet Kjær (offentliggjort 2020-11-15)
Den 2020-03-03 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-03 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2020-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-01-15 tilføjes Legale ejere: JORLET & KJÆR ApS (offentliggjort 2020-11-15)
Den 2020-01-15 fjernes Legale ejere: AHJ 2016 Holding ApS, SPJ 2016 Holding IVS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-14 fjernes Legale ejere: JORLET & KJÆR ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-15 tilføjes Reelle ejere: Klaus Jorlet Kjær (offentliggjort 2020-11-15)
Den 2020-01-15 fjernes Reelle ejere: Anders Holme Jensen (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-15 tilføjes Vedtægter: 2020-01-15 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-01-15 fjernes Bestyrelse: Anders Holme Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irisvej 20, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2019-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Raffinaderivej 10, 2300 København S (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-13 tilføjes Direktion: Klaus Jorlet Kjær (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-13 fjernes Direktion: Anders Holme Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-12 fjernes Direktion: Klaus Jorlet Kjær (direktør) (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: kj@wedowood.dk (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 fjernes Kontaktoplysninger: ahj@wedowood.dk (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-16 tilføjes Bestyrelse: Klaus Jorlet Kjær (formand) (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-08-16 fjernes Bestyrelse: Svend Stenberg Mølholt (formand) (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-16 tilføjes Direktion: Klaus Jorlet Kjær (direktør) (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-08-16 fjernes Direktion: Sebastian Peter Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: JORLET & KJÆR ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-05-01 fjernes Legale ejere: SW HOLDING DANMARK ApS (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-30 fjernes Legale ejere: JORLET & KJÆR ApS (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Raffinaderivej 10, 2300 København S (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-04-06)
Den 2019-04-06 tilføjes Hjemmeside: www.wedowood.dk (offentliggjort 2019-04-06)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-04-06)
Den 2017-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-16 tilføjes Legale ejere: JORLET & KJÆR ApS, SW HOLDING DANMARK ApS, AHJ 2016 Holding ApS, SPJ 2016 Holding IVS (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2016-12-15 fjernes Legale ejere: AHJ 2016 Holding ApS, SPJ 2016 Holding IVS, SW HOLDING DANMARK ApS (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-16 tilføjes Vedtægter: 2016-12-16 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-12 tilføjes Bestyrelse: Svend Stenberg Mølholt (formand) (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2016-01-12 fjernes Bestyrelse: Tom Weidner (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-11 fjernes Bestyrelse: Svend Stenberg Mølholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-12 tilføjes Legale ejere: AHJ 2016 Holding ApS, SPJ 2016 Holding IVS, SW HOLDING DANMARK ApS (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-01-11 fjernes Legale ejere: FONDEN SPRING NORDIC, Anders Holme Jensen, SW HOLDING DANMARK ApS, JAERIM INVEST A/S, Sebastian Peter Jørgensen (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-12 tilføjes Reelle ejere: Anders Holme Jensen (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2016-01-12 tilføjes Vedtægter: 2016-01-12 (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: ahj@wedowood.dk (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2013-12-11 fjernes Kontaktoplysninger: cb@wedowood.dk (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-11-21 tilføjes Bestyrelse: Søren Hvalsøe Garde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-21 fjernes Bestyrelse: Louise Prieme Langkilde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at designe, fremstille, markedsføre og sælgemøbler samt dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 668.909,00 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2013-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-21 tilføjes Legale ejere: FONDEN SPRING NORDIC, Anders Holme Jensen, SW HOLDING DANMARK ApS, JAERIM INVEST A/S, Sebastian Peter Jørgensen (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2013-11-21 tilføjes Vedtægter: 2013-11-21 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2013-07-08 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2013-07-08 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 fjernes Bestyrelse: Eydun Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-24 fjernes Bestyrelse: Henrik Hjermov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-20 tilføjes Bestyrelse: Eydun Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2013-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttens Vej 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-31 tilføjes Direktion: Anders Holme Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-31 fjernes Direktion: Christina Bredgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-17 tilføjes Bestyrelse: Svend Stenberg Mølholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: cb@wedowood.dk (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2011-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttens Vej 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Hjermov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Direktion: Christina Bredgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 315.383,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Navne: WE:DO:WOOD ApS (offentliggjort 2011-07-14)
Den 2011-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Stiftere: WDW ApS, Svend Stenberg Mølholt, HENRIK THYGESEN HOLDING ApS, Gitte Warming, FONDEN SPRING NORDIC, CAT SEED A/S, CAPNOVA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-14)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)