Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | xbrl | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovridervej 27, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-03-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-03-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-12 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-03-28 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-03-28 fjernes Legale ejere: TLC 15 A/S (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-03-28 fjernes Navne: FREOLI OG LYSGAARD A/S (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-03-28 fjernes Reelle ejere: Bjarke Lauge Christensen (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-03-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-03-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-03-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-03-28 fjernes Stiftere: TLC 15 A/S (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-03-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-03-05 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2018-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-03-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-01-24 fjernes Bestyrelse: Marc Lauge Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2018-01-24 fjernes Direktion: Bjarke Lauge Christensen (direktion) (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2018-01-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-15 fjernes Bestyrelse: Henriette Lysgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovridervej 27, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-07-12 tilføjes Bestyrelse: Henriette Lysgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Direktion: Bjarke Lauge Christensen (direktion) (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2011-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med tøj og tilbehør til tøj. (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-12 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-07-12 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-07-12 tilføjes Legale ejere: TLC 15 A/S (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-07-12 tilføjes Navne: FREOLI OG LYSGAARD A/S (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-07-12 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Lauge Christensen (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-07-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-07-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-07-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-07-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Stiftere: TLC 15 A/S (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2011-07-12 tilføjes Vedtægter: 2011-07-12 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-28)