Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husoddebakken 15, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-06 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: verner.sport@mail.dk (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-06 tilføjes Navne: SIK's Cafeteriaforening (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Husoddebakken 15, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-06 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-06 fjernes Kontaktoplysninger: verner.sport@mail.dk (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-06 fjernes Navne: SIK's Cafeteriaforening (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-06 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2019-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husoddebakken 15, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2019-12-02 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2019-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: verner.sport@mail.dk (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2019-12-02 tilføjes Navne: SIK's Cafeteriaforening (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2019-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Risengård 32, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-23 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-23 fjernes Kontaktoplysninger: mikael_vibeke@hotmail.com (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-23 fjernes Navne: SIK's Cafeteriaforening (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-23 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2011-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risengård 32, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2011-09-21 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2011-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: mikael_vibeke@hotmail.com (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2011-09-21 tilføjes Navne: SIK's Cafeteriaforening (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2011-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-09-23)