Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1992-10-30 fjernes Binavne: ODENSE KONSERVESFABRIK A/S, FALSTER FROST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-30 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 25/6 1990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 3., 1256 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 fjernes Bestyrelse: Vilhelm Boas (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 fjernes Direktion: Vilhelm Boas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, handel og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Vedtægter: 1992-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-16 fjernes Revisor: RevisorCentret (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-16 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 25/6 1990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-15 fjernes Navne: FRIGODAN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-15 fjernes Bestyrelse: Hans-Henrik Møller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-15 fjernes Direktion: Jens Hein Bonde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-23 tilføjes Navne: FRIGODAN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-22 fjernes Navne: FALSTER FROST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-24 fjernes Bestyrelse: Knud Hugo Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 3., 1256 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-30 tilføjes Bestyrelse: Knud Hugo Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-30 tilføjes Binavne: ODENSE KONSERVESFABRIK A/S, FALSTER FROST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-30 tilføjes Direktion: Jens Hein Bonde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-30 tilføjes Navne: FALSTER FROST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-30 tilføjes Revisor: RevisorCentret, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)