Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2020-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2020-04-20 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-09 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2020-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: anette.holmskov@dk.gt.com (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-09 fjernes Kontaktoplysninger: ah@ap.dk (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2020-04-20 tilføjes Navne: E/F Thorvaldsensvej 19-21 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-09 fjernes Navne: E/F Thorvaldsensvej 19-21 (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2020-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-09 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2015-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2015-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: ah@ap.dk (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2015-04-06 fjernes Kontaktoplysninger: ah@ap.dk (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2013-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2013-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Kontaktoplysninger: ah@ap.dk (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2011-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Navne: E/F Thorvaldsensvej 19-21 (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-04-09)