Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Binavne |
Den 2015-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-11 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-11-30 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-11-30 fjernes Kontaktoplysninger: info@pro-salus.com (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-11-30 fjernes Navne: PRO SALUS ApS (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-11-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-11-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-11-30 fjernes Stiftere: Jesper Hansen, INGEMANN & PARTNERE ApS, Christian Andersen, Birger Ove Andersen (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-03-01 fjernes Direktion: Søren Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2014-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at sikre, at aftalt betaling og aftalt leverance vedrørende indgåede aftaler mellem 2 eller flere parter, sker i henhold til aftalen mellem parterne. Aktiviteten omfatter også virksomhed, der er naturligt beslægtet hermed, herunder beslægtede investeringer. (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2014-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2014-09-28 tilføjes Vedtægter: 2014-09-28 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2014-09-28 fjernes Bestyrelse: Peter Ingemann Bentsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Bestyrelse: Kurt Agner Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@pro-salus.com (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2013-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 148.311,00 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2013-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2013-09-23 tilføjes Bestyrelse: Kurt Agner Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-23 tilføjes Direktion: Søren Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2013-09-23 fjernes Direktion: Birger Ove Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 133.480,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-23 tilføjes Navne: PRO SALUS ApS (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2013-09-22 fjernes Navne: REN INVEST ApS (offentliggjort 2011-07-13)
Den 2013-09-23 fjernes Binavne: REN PENSION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2012-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Duntzfelts Alle 5, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 108.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duntzfelts Alle 5, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-11 tilføjes Binavne: REN PENSION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-11 tilføjes Direktion: Birger Ove Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2011-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-11 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2011-07-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-11 tilføjes Navne: REN INVEST ApS (offentliggjort 2011-07-13)
Den 2011-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2011-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2011-07-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2011-07-11 tilføjes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2011-07-11 tilføjes Stiftere: Jesper Hansen, INGEMANN & PARTNERE ApS, Christian Andersen, Birger Ove Andersen (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2011-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2011-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)