Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmelhøj 16, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2018-02-11)
Den 2018-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervej 2, 9881 Bindslev (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-02-11 tilføjes Kontaktoplysninger: annetorben11@gmail.com (offentliggjort 2018-02-11)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2017-05-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2017-05-26 fjernes Revisor: REVIØST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-20 tilføjes Legale ejere: Anne Margrethe Just (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2015-11-20 tilføjes Reelle ejere: Anne Margrethe Just (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2013-06-03 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-20 tilføjes Revisor: REVIØST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2013-05-14 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-28 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-28 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervej 2, 9881 Bindslev (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevangs Allé 142, st., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2011-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevangs Allé 142, st., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2011-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmelhøj 16, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmelhøj 16, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-13 tilføjes Direktion: Anne Margrethe Just (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af internet markedsplads for skibe og maritimt tilbehør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-13 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2011-07-13)
Den 2011-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.001,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-13 tilføjes Navne: MARITIMEPARTS ApS (offentliggjort 2011-07-13)
Den 2011-07-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2011-07-13 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-13 tilføjes Stiftere: Rasmus Bang Hoeks, Anne Margrethe Just (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-13 tilføjes Vedtægter: 2011-07-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-13)
Den 2011-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)