Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstemosevej 10, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-11 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-02-26 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-02-26 fjernes Navne: SARDINIAN SOLAR PARK ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-02-26 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2014-11-05 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-02-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-02-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-02-26 fjernes Stiftere: SUNE OLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-02-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-05 fjernes Direktion: Leise Andresen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-05 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-11-05 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2014-10-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstemosevej 10, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2014-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-02-25 tilføjes Direktion: Leise Andresen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-25 fjernes Direktion: Sune Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-07-11 tilføjes Direktion: Sune Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2011-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2011-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-11 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2011-07-11 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2011-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2011-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2011-07-11 tilføjes Navne: SARDINIAN SOLAR PARK ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2011-07-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2011-07-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2011-07-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-11 tilføjes Stiftere: SUNE OLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2011-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-07-11 tilføjes Vedtægter: 2011-07-11 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2011-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2011-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)