Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Carsten Christian Gadeberg | 06.07.2011 | 20.02.2020 | direktion |
Søren Bunk Jensen | 06.07.2011 | 29.08.2019 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Nørgaard | 29.08.2019 | 20.02.2020 | formand |
Søren Østergaard Sørensen | 22.11.2017 | 29.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anders Grønlund | 22.11.2017 | 29.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Willi Rudolf Zinnecker | 22.11.2017 | 29.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Hess | 21.09.2016 | 29.08.2019 | formand |
Matthias Frank | 21.09.2016 | 08.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Morten Basse Jensen | 21.09.2016 | 22.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Bligaard Pedersen | 01.07.2015 | 21.09.2016 | formand |
Mogens Hess | 01.03.2012 | 20.09.2016 | bestyrelse |
Michael Carsten Christian Gadeberg | 06.07.2011 | 20.02.2020 | bestyrelse |
Søren Bunk Jensen | 06.07.2011 | 20.02.2020 | bestyrelse |
Søren Henning Rudfred | 06.07.2011 | 29.08.2019 | bestyrelse |
Jan Snogdal | 06.07.2011 | 01.07.2015 | formand |