Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Revisor | Formål | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-31 tilføjes Bestyrelse: Sallie Elizabeth Deysel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-31 fjernes Bestyrelse: Paul Aaron Vogel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-31 tilføjes Direktion: Sallie Elizabeth Deysel (direktør) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-31 fjernes Direktion: Paul Aaron Vogel (direktør) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kampmannsgade 2, 1604 København V (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 27, 1. th., 1456 København K (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-06 tilføjes Bestyrelse: Paul Aaron Vogel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2019-12-06 fjernes Bestyrelse: Barry Mc Carthy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-06 tilføjes Direktion: Paul Aaron Vogel (direktør) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2019-12-06 fjernes Direktion: Barry Mc Carthy (direktør) (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-28 tilføjes Bestyrelse: Peter Grandelius (formand) (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Grejs Svolgaard (formand) (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-08 tilføjes Vedtægter: 2018-05-08 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-03 fjernes Reelle ejere: Sven Hans Martin Lorentzon, Daniel Georg Ek (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-31 tilføjes Reelle ejere: Sven Hans Martin Lorentzon, Daniel Georg Ek (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-06 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Grejs Svolgaard (formand) (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2016-09-06 fjernes Bestyrelse: Carl Magnus Peter Sterky (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-01 tilføjes Bestyrelse: Barry Mc Cathy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-02-01 fjernes Bestyrelse: Christine Rankin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-01 tilføjes Direktion: Barry Mc Cathy (direktør) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-02-01 fjernes Direktion: Christine Rankin (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-01 tilføjes Vedtægter: 2016-02-01 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-15 tilføjes Bestyrelse: Christine Rankin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-15 fjernes Bestyrelse: Monica Hansson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-15 tilføjes Direktion: Christine Rankin (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-15 fjernes Direktion: Monica Hansson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-11 tilføjes Direktion: Monica Hansson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-11 fjernes Direktion: Öjje Eyvind Holt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-11 fjernes Bestyrelse: Öjje Eyvind Holt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-11-28 tilføjes Bestyrelse: Öjje Eyvind Holt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-28 tilføjes Direktion: Öjje Eyvind Holt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-28 fjernes Direktion: Sven Hans Martin Lorentzon (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at markedsføre, sælge, og gøre en digital service til distribution af media tilgængelig (via Internettet), og i forbindelse hermed markedsføre og sælge reklameplads til servicen, samt anden virksomhed forbundet dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2012-11-28 tilføjes Vedtægter: 2012-11-28 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 27, 1. th., 1456 København K (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2012-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2011-09-20)
Den 2012-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: copenhagen@spotify.com (offentliggjort 2012-03-20)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-10 tilføjes Navne: SPOTIFY DENMARK ApS (offentliggjort 2011-10-11)
Den 2011-10-09 fjernes Navne: SPOTIFY ApS (offentliggjort 2011-09-09)
Den 2011-10-03 tilføjes Legale ejere: Spotify AB (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2011-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2011-09-20)
Den 2011-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2011-09-09)
Den 2011-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2011-09-09)
Den 2011-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-07 tilføjes Direktion: Sven Hans Martin Lorentzon (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-07 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-07 tilføjes Navne: SPOTIFY ApS (offentliggjort 2011-09-09)
Den 2011-09-06 fjernes Navne: ApS PST 17 NR. 1112 (offentliggjort 2011-07-12)
Den 2011-09-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2011-09-22)
Den 2011-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Binavne: SPOTIFY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Navne: ApS PST 17 NR. 1112 (offentliggjort 2011-07-12)
Den 2011-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-12)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)