Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 8, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørredamsvej 136, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørredamsvej 136, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2016-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovringen 28, 3550 Slangerup (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2016-05-06 tilføjes Direktion: Frank Falck Andreasen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2016-05-06 fjernes Direktion: Mikkel Andreas Heiberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-06 tilføjes Legale ejere: Frank Falck Andreasen (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-05 fjernes Legale ejere: Mikkel Andreas Heiberg (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-06 tilføjes Navne: DGG 2 ApS (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2016-05-05 fjernes Navne: HEIBERG CONSULT ApS (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2016-05-06 tilføjes Reelle ejere: Frank Falck Andreasen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-05-06 tilføjes Vedtægter: 2016-05-06 (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovringen 28, 3550 Slangerup (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2011-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovringen 1, 3550 Slangerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovringen 1, 3550 Slangerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Direktion: Mikkel Andreas Heiberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel, yde undervisning samt konsulentbistand inden for IT, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2011-07-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Legale ejere: Mikkel Andreas Heiberg (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Navne: HEIBERG CONSULT ApS (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2011-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Stiftere: Mikkel Andreas Heiberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Vedtægter: 2011-07-01 (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-12)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)