Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CONDOR HOLDING SILKEBORG ApS. (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden telekommunikation (offentliggjort 2012-07-06)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-14 tilføjes Navne: CADEPI ApS (offentliggjort 2011-10-14)
Den 2011-10-13 fjernes Navne: CADEPI ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-10-14)
Den 2011-07-18 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Villavej 7, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-12 tilføjes Direktion: Carsten Lykke Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og besiddelse af kapitalandele værdipapirer samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Legale ejere: Carsten Lykke Christiansen (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2011-07-12 tilføjes Navne: CADEPI ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-12 tilføjes Reelle ejere: Carsten Lykke Christiansen (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2011-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-07-12 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Vedtægter: 2011-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)