Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Reich(virk.: 6) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Stefan Schwærter(virk.: 89) Formand, Reelle ejere | 4,60 % | 9,20 % | 9,20 % | 9,20 % |
Søren Petersen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tina Reich(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,09 % | 8,19 % | 8,19 % | 8,19 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Offersen(virk.: 71) | 2,82 % | 2,82 % | 2,82 % | 2,82 % |
René Lolle Ubbesen(virk.: 77) | 7,79 % | 9,09 % | 9,09 % | 10,39 % |
Pct. | 5,41 % | 6,08 % | 6,08 % | 6,76 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Reich | 01.01.2007 | Lædalen 15, 4690 Haslev |
Tina Reich | 15.02.2021 | Jernbanegade 58, 4690 Haslev |
Stefan Schwærter | 28.04.2021 | Tuborg Sundpark 1, 2900 Hellerup |
Søren Petersen | 13.02.2023 | Fadet 6, 1799 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Offersen | 12.02.2008 | Kolshøjen 8, 8800 Viborg |
René Lolle Ubbesen | 14.08.2022 | Jakob Dannefærds Vej 9, 1973 Frederiksberg C |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A. HILDEBRANDT HOLDING ApS | 36557877 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
C.R.LEASING A/S | 33784503 | NORMAL | Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (451110) |
HILDEBRANDT VVS ApS | 24232476 | NORMAL | VVS- og blikkenslagerforretninger (432200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.10.2013 | 30,35 (km) | Lædalen 15, 4690 Haslev | Centervej 7, 4600 Køge |
19.08.2020 | 3,81 (km) | Centervej 7, 4600 Køge | Valdemarshaab 18, 4600 Køge |
C.R.LEASING A/S. |
Sidst opdateret den 11.07.2011 og angivet som gældende fra 28.06.2011 (4845 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
C.R.Invest ApS | 39830205 |
C.R.J. Service ApS | 39295458 |
C.R. KONGSTED HOLDING ApS | 33948034 |
C.R. Konsulentvirksomhed | 18046709 |
C.R.LEASING A/S | 33784503 |
C.R.N. HOLDING ApS | 34088691 |
C. R. ODDER HOLDING ApS | 30833066 |
C.R.P.01 Holding ApS | 37547581 |
C. R. Petersen Holding ApS | 39467852 |
C. R. Petersen Photonics ApS | 39467852 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Reich(virk.: 6) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Stefan Schwærter(virk.: 89) Formand, Reelle ejere | 26 | 0 | 0 | 8 | 53 | 2 |
Søren Petersen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tina Reich(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 8 % | 57 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Offersen(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 2 | 51 | 5 |
René Lolle Ubbesen(virk.: 77) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 8 | 54 | 1 |
Sum | 33 | 0 | 0 | 8 | 57 | 2 |
Pct. | 18 % | 0 % | 0 % | 7 % | 71 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Reich(virk.: 6) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 5 | 0 | 5 |
Stefan Schwærter(virk.: 89) Formand, Reelle ejere | 91 | 32 | 0 | 18 |
Søren Petersen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 1 | 3 | 0 | 4 |
Tina Reich(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 97 | 40 | 0 | 27 |
Pct. | 59 % | 24 % | 0 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Offersen(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden | 63 | 16 | 5 | 16 |
René Lolle Ubbesen(virk.: 77) Ikke aktiv i virksomheden | 74 | 56 | 1 | 13 |
Sum | 137 | 72 | 6 | 29 |
Pct. | 56 % | 30 % | 2 % | 12 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |