Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 13, st., 1200 København K (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 1160 København K (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-23 tilføjes Kontaktoplysninger: carsten@scarpa.dk (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2015-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCARPA ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-01 tilføjes Direktion: Carsten Stig Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-01 fjernes Direktion: Casper Stig Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-05-16 tilføjes Legale ejere: Henriette Line Laier (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-16 fjernes Legale ejere: Martin Reidar Andersen (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-16 tilføjes Reelle ejere: Henriette Line Laier (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-16 fjernes Reelle ejere: Martin Reidar Andersen (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 1160 København K (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kolbevej 24, 3230 Græsted (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-18 tilføjes Direktion: Casper Stig Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2022-11-18 fjernes Direktion: Martin Reidar Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2021-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-12-01 fjernes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-07-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-07-26 tilføjes Vedtægter: 2017-07-26 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre kapitalandele samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2015-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2015-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-25 tilføjes Legale ejere: Martin Reidar Andersen, Carsten Stig Nielsen (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2015-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-25 tilføjes Vedtægter: 2015-02-25 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kolbevej 24, 3230 Græsted (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2012-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-05)
Den 2012-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2012-07-05)
Den 2012-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-19 tilføjes Direktion: Martin Reidar Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2011-08-19 fjernes Direktion: Helle Sabina Lyngsø Reerslev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-19 tilføjes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2011-08-19 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-04 tilføjes Direktion: Helle Sabina Lyngsø Reerslev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-04 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-07-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-07-04 tilføjes Navne: SCARPA INVEST ApS (offentliggjort 2011-07-11)
Den 2011-07-04 tilføjes Reelle ejere: Martin Reidar Andersen (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2011-07-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-07-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-07-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2011-07-04 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-11)
Den 2011-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)