Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Direktion | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 95, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 95, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-09 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 95, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2023-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 95, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af EDB-hardware samt anden dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-11-08 tilføjes Navne: RECOMIT ApS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 fjernes Navne: RECOMIT A/S (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 tilføjes Vedtægter: 2022-11-08 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Bestyrelse: Morten Carøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2015-09-01 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 fjernes Bestyrelse: Louise Carøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af EDB-hardware samt anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2012-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2012-06-28 tilføjes Vedtægter: 2012-06-28 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: mc@recomit.com (offentliggjort 2012-01-13)
Den 2012-01-01 tilføjes Direktion: Mikkel Christian Mabeck Hansted (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-19 tilføjes Bestyrelse: Laura Marie Mabeck Hansted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2011-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2011-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 tilføjes Legale ejere: Mikkel Christian Mabeck Hansted, SKYHAN ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2011-12-19 fjernes Legale ejere: Mikkel Christian Mabeck Hansted (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2011-12-19 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Christian Mabeck Hansted (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2011-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 95, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2011-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmevej 124, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevej 124, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-11 tilføjes Bestyrelse: Louise Carøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-11 tilføjes Direktion: Morten Carøe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-11 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2011-08-19)
Den 2011-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-11 tilføjes Legale ejere: Morten Carøe, MORCAR HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2011-07-11 fjernes Legale ejere: Morten Carøe (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2011-07-11 tilføjes Navne: RECOMIT A/S (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2011-07-11 tilføjes Reelle ejere: Morten Carøe (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2011-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-07-11 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2011-07-11 tilføjes Stiftere: MORCAR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2011-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)