Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Rømers Vej 5, 6760 Ribe (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Rømers Vej 5, 6760 Ribe (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2014-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: LEIF'S AUTORUDER RIBE ApS. (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: BIRKS EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BIRKS EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LEIF'S AUTORUDER RIBE ApS. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2020-03-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Birk Skilte & Solfilm ApS. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Rømers Vej 5, 6760 Ribe (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Rømers Vej 5, 6760 Ribe (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 85.000,00 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-11 tilføjes Vedtægter: 2019-12-11 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-02-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-02-10 fjernes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-02-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2011-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Rømers Vej 5, 6760 Ribe (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2011-06-30 tilføjes Direktion: Leif Birk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2011-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2011-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2011-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Legale ejere: Leif Birk (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Navne: LEIF'S AUTORUDER HOLDING ApS (offentliggjort 2011-07-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Reelle ejere: Leif Birk (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2011-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2011-06-30 tilføjes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2011-06-30 tilføjes Stiftere: Leif Birk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Vedtægter: 2011-06-30 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2011-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)