Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PRIMA STILLADSER ApS. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vongevej 45, 7300 Jelling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-28 tilføjes Direktion: Morten Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Legale ejere: Morten Møller (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2011-06-28 tilføjes Navne: MM JULIE HOLDING ApS (offentliggjort 2011-07-07)
Den 2011-06-28 tilføjes Reelle ejere: Morten Møller (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2011-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-06-28 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Vedtægter: 2011-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-07)
Den 2011-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)