Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 39, 6100 Haderslev (offentliggjort 2012-07-10)
Den 2012-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevej 33, 6100 Haderslev (offentliggjort 2011-09-30)
Den 2011-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 33, 6100 Haderslev (offentliggjort 2011-09-30)
Den 2011-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevej 39, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 39, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-06 tilføjes Direktion: Børge Engelbreckt Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med entreprenørmaskiner og hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2011-07-08)
Den 2011-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Legale ejere: DREAZ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2011-07-06 tilføjes Navne: GRAVKO ApS (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2011-07-06 tilføjes Reelle ejere: Børge Engelbreckt Nielsen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2011-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Stiftere: DREAZ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Vedtægter: 2011-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2011-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)