Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Bestyrelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Interessenter | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2011-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Calum Møntmestervej ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2011-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CALUM AARS K/S. (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2011-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CALUM SVENSTRUP K/S. (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2011-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CALUM BYOMDANNELSE K/S. (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2011-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CALUM Lindholm Vænge K/S. (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2011-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CALUM STRANDVEJEN 3 K/S. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2011-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SCT. KNUDS PARK K/S. (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2015-09-03 sletter virksomheden Ejerskaber: CALUM GUG DETAIL PARK K/S. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2016-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CALUM Stigsborg Vest K/S. (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: STIGSBORG BRYGGE K/S. (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2016-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CALUM Gavlhusene K/S. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-02-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Gudrunsvej IV ApS. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2019-05-08 sletter virksomheden Ejerskaber: PH Park ApS. (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2019-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: SEAVIEW HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Åbyhøj Byggeselskab ApS. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2022-05-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PH Park ApS. (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2024-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-01-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-05-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Calum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er handel, håndværk og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2011-07-01 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET AF 2009 ApS (offentliggjort 2011-08-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Legale ejere: CALUM PROJEKT ApS (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2011-07-01 tilføjes Navne: CALUM PROJEKTUDVIKLING K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Calum (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2011-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Vedtægter: 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2011-08-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)