Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 6, 2. th., 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 55, 3. tv., 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2011-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CHRISFISH DANMARK A/S. (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2023-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 55, 3. tv., 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Askekrogen 14, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-05-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-05-21 tilføjes Vedtægter: 2015-05-21 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-05-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2011-07-06 tilføjes Legale ejere: Henrik Andersen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2011-07-06 tilføjes Reelle ejere: Henrik Andersen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2011-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Askekrogen 14, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2011-06-22 tilføjes Direktion: Henrik Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering samt besiddelse af kapitalandele, herunder at virke som holdingselskab og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Navne: HA HOLDING FREDERIKSHAVN ApS (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2011-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2011-06-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2011-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Vedtægter: 2011-06-22 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2011-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2011-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)