Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-06-10)
Den 2023-06-10 tilføjes Vedtægter: 2023-06-10 (offentliggjort 2023-06-10)
Den 2022-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Augustenborggade 21, 11. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Augustenborggade 21, 11. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med tekstiler (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-26 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Augustenborggade 21, 11. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2019-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rudolph Wulffs Gade 5, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-06-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-17)
Den 2017-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-17)
Den 2017-06-17 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Bendt Stendahl (offentliggjort 2017-06-17)
Den 2017-06-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: lis@medelby.dk (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-03-11 fjernes Kontaktoplysninger: lis@anmgarn.dk (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Direktion: Lis Medelby Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-03-11)
Den 2017-03-10 fjernes Direktion: Maria Medelby Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-10 tilføjes Legale ejere: Lis Medelby Pedersen (offentliggjort 2017-03-11)
Den 2017-03-10 fjernes Legale ejere: ANM AGENTUR S.M.B.A. (offentliggjort 2017-03-11)
Den 2017-03-10 tilføjes Reelle ejere: Lis Medelby Pedersen (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive detailhandelsvirksomhed og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-31 tilføjes Navne: MEDELBY ApS (offentliggjort 2014-06-09)
Den 2014-05-30 fjernes Navne: WHY AARHUS ApS (offentliggjort 2014-06-09)
Den 2014-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-10)
Den 2014-05-31 tilføjes Vedtægter: 2014-05-31 (offentliggjort 2023-06-10)
Den 2013-09-10 tilføjes Kontaktoplysninger: lis@anmgarn.dk (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rudolph Wulffs Gade 5, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2012-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 28-30, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2011-11-02)
Den 2012-07-02 tilføjes Direktion: Maria Medelby Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-02 fjernes Direktion: Mike Pabst Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-02 tilføjes Legale ejere: ANM AGENTUR S.M.B.A. (offentliggjort 2017-03-11)
Den 2012-07-02 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Bendt Stendahl (offentliggjort 2017-06-17)
Den 2012-07-02 fjernes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 28-30, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2011-11-02)
Den 2011-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 6, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 6, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-05 tilføjes Direktion: Mike Pabst Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2011-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 tilføjes Navne: WHY AARHUS ApS (offentliggjort 2014-06-09)
Den 2011-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-17)
Den 2011-07-05 tilføjes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 tilføjes Stiftere: Mike Pabst Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2011-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)