Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langemettevej 4, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Krunderupparken 10, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2011-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LOUIS NIELSEN RINGKØBING ApS. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2022-08-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 tilføjes Vedtægter: 2015-12-22 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2011-07-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-07-05)
Den 2011-07-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krunderupparken 10, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2011-06-30 tilføjes Direktion: Tomas Bach Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering herunder investering i andre selskaber samt derved beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Legale ejere: Tomas Bach Olesen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2011-06-30 tilføjes Navne: BACH OLESEN ApS (offentliggjort 2011-07-05)
Den 2011-06-30 tilføjes Reelle ejere: Tomas Bach Olesen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2011-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Stiftere: Tomas Bach Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Vedtægter: 2011-06-30 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-05)
Den 2011-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)