Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-03-12 sletter virksomheden Ejerskaber: CENTER AUTO ApS. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CENTER AUTO ApS. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuemarken 10, 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2014-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 5, st. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 5, st. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2011-06-27 tilføjes Direktion: Kenneth Lauritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er primært at fungere som holdingselskab og eje anparter/aktier i datterselskaber, herunder kan selskabet investere i ikke spekulationsprægede værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Legale ejere: Kenneth Lauritzen (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2011-06-27 tilføjes Navne: K. LAURITZEN HOLDING ApS (offentliggjort 2011-07-05)
Den 2011-06-27 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Lauritzen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2011-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2011-06-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Stiftere: Kenneth Lauritzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Vedtægter: 2011-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-05)
Den 2011-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)