Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Ugilt Hansen | 15.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Severin Aarup Ugilt Hansen | 15.03.2022 | formand |
Søren Rasmussen | 19.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
René Højen Pedersen | 19.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Holm Jensen | 29.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Severin Aarup Ugilt Hansen | 29.06.2011 | 14.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Ugilt Hansen | 29.06.2011 | 14.03.2022 | formand |
Lars Tolborg | 29.06.2011 | 19.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Sørensen | 29.06.2011 | 19.03.2013 | næstformand |