Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julsøvej 184, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedevej 36, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2015-02-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ISI FOOD PROTECTION ApS. (offentliggjort 2015-02-27)
Den 2024-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BioCulture Nordic ApS. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedevej 36, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2019-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedevej 36, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-07-05)
Den 2011-07-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: aeg@isifoodprotection.com (offentliggjort 2011-07-05)
Den 2011-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedevej 36, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2011-07-04 tilføjes Direktion: Anne Lise Elsser-Gravesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Legale ejere: Anne Lise Elsser-Gravesen, Dieter Elsser-Gravesen (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2011-07-04 tilføjes Navne: ISI ENTERPRISES ApS (offentliggjort 2011-07-05)
Den 2011-07-04 tilføjes Reelle ejere: Anne Lise Elsser-Gravesen, Dieter Elsser-Gravesen (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2011-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-07-04 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Stiftere: Dieter Elsser-Gravesen, Anne Lise Elsser-Gravesen (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2011-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Vedtægter: 2011-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-05)
Den 2011-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)