Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revisor | Direktion | ||||
Bestyrelse | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 343, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-04 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-08 fjernes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-08 fjernes Legale ejere: Ludwig & Ludwig ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-08 fjernes Navne: RESTAURANT ØRESUND ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-08 fjernes ObligatoriskEmail: Prinsensgaard@mail.dk (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-08 fjernes Stiftere: Jon Jønsson, Henrik Bakke (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-24 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-07 fjernes Direktion: Jon Jønsson (direktion) (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-25 fjernes Direktion: Andreas Isaksen Rosenberg (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-05 tilføjes ObligatoriskEmail: Prinsensgaard@mail.dk (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-04-04 tilføjes Revisor: REVISOR-TEAM REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-04-04 fjernes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-02-03 tilføjes Direktion: Andreas Isaksen Rosenberg (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-02-03 fjernes Direktion: Henrik Bakke (direktion) (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-03 fjernes Bestyrelse: Henrik Bakke (bestyrelse) (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-01 fjernes Bestyrelse: Jon Jønsson (bestyrelse) (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-02-01 tilføjes Legale ejere: Ludwig & Ludwig ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-02-01 fjernes Legale ejere: Jon Jønsson, Henrik Bakke (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2016-12-12 fjernes Revisor: PC-Revision Gentofte (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2015-01-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-01-20 tilføjes Revisor: PC-Revision Gentofte (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-31 fjernes Revisor: REV af 22/12 1989 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 343, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2011-07-04 tilføjes Bestyrelse: Jon Jønsson (bestyrelse) (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2011-07-04 tilføjes Direktion: Henrik Bakke (direktion) (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2011-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2011-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2011-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-04 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2011-07-04 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2011-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2011-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2011-07-04 tilføjes Legale ejere: Jon Jønsson, Henrik Bakke (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2011-07-04 tilføjes Navne: RESTAURANT ØRESUND ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2011-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2011-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2011-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2011-07-04 tilføjes Revisor: REV af 22/12 1989 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Stiftere: Jon Jønsson, Henrik Bakke (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2011-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de 2 direktører i forening eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2011-07-04 tilføjes Vedtægter: 2011-07-04 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2011-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2011-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)