Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2014-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RHB DEVELOPMENT ApS. (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næsset 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-23 tilføjes Direktion: Søren Riis Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i datterselskaber og associerede virksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2011-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Legale ejere: Søren Riis Jensen (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-06-23 tilføjes Navne: SØREN RIIS JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2011-07-04)
Den 2011-06-23 tilføjes Reelle ejere: Søren Riis Jensen (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2011-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-06-23 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Stiftere: Søren Riis Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Vedtægter: 2011-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-04)
Den 2011-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)