Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kasper Thejll-Karstensen | 28.11.2013 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Jørgensen | 22.10.2012 | 28.11.2013 | adm. dir |
Thomas Svarre Refdahl | 01.07.2011 | 01.11.2012 | direktør |
Kasper Thejll-Karstensen | 01.07.2011 | 01.11.2012 | direktør |
Kristian Lee Dahm Dickow | 01.07.2011 | 01.11.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Bøhme | 10.07.2023 | næstformand |
Tav Klitgaard | 14.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Lee Dahm Dickow | 13.07.2017 | formand |
Kasper Thejll-Karstensen | 01.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Tackmann | 17.05.2018 | 30.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Svarre Refdahl | 13.07.2017 | 12.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Svarre Refdahl | 08.07.2016 | 12.07.2017 | formand |
Kristian Lee Dahm Dickow | 01.11.2012 | 12.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Bolander | 01.11.2012 | 08.07.2016 | formand |
Thomas Svarre Refdahl | 01.11.2012 | 07.07.2016 | bestyrelsesmedlem |