Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebakkegårdsvej 56, 3540 Lynge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-11 fjernes Navne: INTERESSEKONTORET HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-11 fjernes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-11 fjernes Stiftere: SAN HOLDING ApS, PIRO HOLDING ApS, Loopme ApS, K & J HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 fjernes Direktion: Kate Eiberg Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebakkegårdsvej 56, 3540 Lynge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Direktion: Kate Eiberg Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Navne: INTERESSEKONTORET HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Stiftere: SAN HOLDING ApS, PIRO HOLDING ApS, Loopme ApS, K & J HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Vedtægter: 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)