Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaptajn Bertelsensv 12, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Direktion: Morten Bunke (direktør) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-01 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Legale ejere: M. BUNKE HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Navne: KAPTAJN BERTELSENSVEJ VEJLE ApS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Reelle ejere: Morten Bunke (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Stiftere: Bo Damgaard Høivang (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaptajn Bertelsensv 12, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaptajn Bertelsensv 15, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-17 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2020-03-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-28 tilføjes Reelle ejere: Morten Bunke (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: M. BUNKE HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2016-05-31 fjernes Legale ejere: Morten Bunke (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaptajn Bertelsensv 15, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2015-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaptajn Bertelsensv 16, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2015-02-14)
Den 2014-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejendommen Kaptajn Bertelsensvej 18A, 7100 Vejle. (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2014-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2014-05-12 tilføjes Vedtægter: 2014-05-12 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2014-05-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-06-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-06-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaptajn Bertelsensv 16, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2015-02-14)
Den 2013-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Stien 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-28 tilføjes Direktion: Morten Bunke (direktør) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2013-01-28 fjernes Direktion: Bo Damgaard Høivang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: Morten Bunke (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2011-11-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stien 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Direktion: Bo Damgaard Høivang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-01 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Navne: KAPTAJN BERTELSENSVEJ VEJLE ApS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Stiftere: Bo Damgaard Høivang (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-18)