Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Reelle ejere | Formål | Navne | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølledammen 55, 3550 Slangerup (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lynghøj 6, 3550 Slangerup (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2013-10-17 sletter virksomheden Ejerskaber: SCANDI-TREND ApS. (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2023-08-08 tilføjes Hjemmeside: www.alberg-nordic.dk (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@alberg-nordic.dk (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 fjernes Kontaktoplysninger: jalberg@email.dk (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2017-01-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2017-01-02 tilføjes Reelle ejere: Jens Alberg Nielsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde anparter. (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-27 tilføjes Navne: Alberg-Nordic ApS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-26 fjernes Navne: JALBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-27 tilføjes Vedtægter: 2016-12-27 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lynghøj 6, 3550 Slangerup (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2016-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gørløsevej 1, 3550 Slangerup (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-09-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gørløsevej 1, 3550 Slangerup (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Direktion: Jens Alberg Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde anparter i datterselskaber. (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2011-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jalberg@email.dk (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Legale ejere: Jens Alberg Nielsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2011-07-01 tilføjes Navne: JALBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2011-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Stiftere: Jens Alberg Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Vedtægter: 2011-07-01 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-01)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)